Informazioni su Peter Diemand
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Diemand
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005290666, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
CPS Immo AG, bisher in Mümliswil-Ramiswil, CHE-103.675.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2015, Publ. 2528511).
Statutenänderung:
03.09.2021.
Sitz neu:
Schenkon.
Domizil neu:
Haldenweid 14, 6214 Schenkon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diemand, Peter, von Mümliswil-Ramiswil, in Mümliswil-Ramiswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Diemand, Pascal, von Mümliswil-Ramiswil, in Mümliswil-Ramiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorente Ortuno, Jesus, von Stüsslingen, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2528511, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Sporthus Balsthal AG, in Balsthal, CHE-103.675.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2013, Publ. 1218623).
Statutenänderung:
25.11.2015.
Firma neu:
CPS Immo AG.
Sitz neu:
Mümliswil-Ramiswil.
Domizil neu:
Sagirain 6, 4717 Mümliswil.
Zweck neu:
Halten von und Handel mit Grundstücken und Liegenschaften sowie Beteiligungen aller Art. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 02.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diemand, August, von Mümliswil-Ramiswil, in Mümliswil-Ramiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
ST Schürmann Treuhand AG, in Egerkingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diemand, Peter, von Mümliswil-Ramiswil, in Mümliswil-Ramiswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Diemand, Pascal, von Mümliswil-Ramiswil, in Mümliswil-Ramiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hägendorf, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6668810, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Aquila & Partners AG, in Basel, CH-270.3.012.379-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2010, S. 7, Publ. 5573958).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diemand, Peter, von Mümliswil-Ramiswil, in Mümliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.