Informazioni su Dietger Dickmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dietger Dickmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005808030, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Spendenhilfsdienst AG, in Zürich, CHE-203.124.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2022, Publ. 1005526736).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dickmann, Dietger, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dickmann, Marianne, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mangiaracina Arn, Antonina, von Au (SG), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sigrist, Karin, von Horw, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005526736, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Spendenhilfsdienst AG, in Uitikon, CHE-203.124.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021, Publ. 1005295278).
Statutenänderung:
14.07.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Fuchsiastrasse 10, 8048 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Marcel, von Grabs, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dickmann, Dietger, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].
Numero di pubblicazione: 3636243, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Spendenhilfsdienst AG, in Uitikon, CHE-203.124.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3613399).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Marcel, von Grabs, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dickmann, Dietger, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].