Informazioni su Andrea Dicht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Dicht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 981747, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
PRH Personnalité et relations humaines (Suisse), précédemment à Sion, CH-626.6.001.223-5, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, Publ. 6554094).
Statuts originaires:
10.08.1983.
Modification des statuts:
05.06.2013.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
c/o Marie-Jeanne Moix, Rue des Prés de la Scie 2, 1920 Martigny.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
[biffé: Responsabilité.
prestations supplémentaires:
Aucune responsabilité des membres].
Inscription ou modification de personne(s):
Dicht, Andrea, de Lichtensteig, à Fribourg, membre, avec signature collective à deux [précédemment: à Villars-sur-Glâne].
Numero di pubblicazione: 5985082, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
PRH Personnalité et relations humaines (Suisse), à Sion, CH-626.6.001.223-5, association (No. FOSC 189 du 30.09.2008, p. 18, Publ. 4671342).
Inscription ou modification de personne(s):
Dicht, Andrea, de Lichtensteig, à Villars-sur-Glâne, membre, avec signature collective à deux [précédemment: présidente avec signature individuelle];
Uyttersprot, Magda Marcelline, citoyenne belge, à Antwerpen (BE), présidente, avec signature individuelle [précédemment: membre avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 4671342, Ufficio del registro di commercio Vallese
PRH Personnalité et relations humaines (Suisse), à Sion, CH-626.6.001.223-5, association (FOSC no 6 du 10.01.2005, p. 17, publ. 2633762).
Personnes et signatures radiées:
Wilhelm, Luc, de Delémont, à Lausanne, président, avec signature individuelle;
Anderrüthi, Ancilla, de Schwyz, à Delémont, membre, avec signature collective à deux;
Weber, Catherine, citoyenne française, à Fribourg, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Dicht, Andrea, de Lichtensteig, à Villars-sur-Glâne, présidente , avec signature individuelle;
Moix, Marie-Jeanne, de Saint-Martin VS, à Martigny, membre, avec signature collective à deux;
Uyttersprot, Magda Marcelline, citoyenne belge, à Antwerpen (BE), membre, avec signature collective à deux.