Informazioni su Nicola Di Cesare
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Nicola Di Cesare
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004945531, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Mavor GmbH, in Sarnen, CHE-245.257.453, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3034555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Michel, von Pfyn, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Cesare, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Biberist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004858895, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Totaldiscount GmbH, in Zug, CHE-246.835.789, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2020, Publ. 1004834828).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Letacon GmbH (CHE-109.326.922), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Cesare, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Biberist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR02-1004830551, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Adamantes Sàrl, bisher in Genève, CHE-246.835.789, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 23.12.2019, Publ. 1004791538).
Statutenänderung:
04.12.2019.
Firma neu:
Totaldiscount GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug.
Zweck neu:
Verkauf von technischen Produkten und Dienstleistungen in der Kommunikationstechnologie sowie Durchführung von Transporten und Betrieb von Autoreparaturwerkstätten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Cesare, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Biberist, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.