Informazioni su Robert Derungs-Badrutt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Derungs-Badrutt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005128652, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Genossenschaft Schweizer Ski- und Snowboardschule Lumnezia, in Lumnezia, CHE-108.837.597, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4029457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nägeli, Kurt, von Innertkirchen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derungs-Badrutt, Robert, von Lumnezia, in Lumnezia, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar;
TRM, Treuhand Reto Müller, Eidg. dipl. Treuhandexperte (CHE-108.391.319), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Ursin, von Lumnezia, in Lumnezia, Vizepräsident + Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arpagaus, Claudio, von Lumnezia, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
treuhand-kanzlei Müller & Partner AG (CHE-222.660.832), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3358409, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Genossenschaft Schweizer Ski- und Snowboardschule Val Lumnezia, in Lumnezia, CHE-108.837.597, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2014, Publ. 1271537).
Statutenänderung:
04.11.2016.
Firma neu:
Genossenschaft Schweizer Ski- und Snowboardschule Lumnezia.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Societad cooperativa Scola svizra da skis e snowboard Lumnezia).
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe, in Verbindung mit Behörden, mit SWISS SNOWSPORTS und Dritten, den Schneesport zu fördern sowie die wirtschaftlichen Interessen ihrer Genossenschafterinnen und Genossenschafter mittels geeigneter Massnahmen wahrzunehmen und zu fördern. Sie betreibt die Schweizer Ski- und Snowboardschule Lumnezia in der bestehenden bewährten Form und gewährleistet deren zukunftsorientierte und wirtschaftliche sowie kreative Entwicklung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs-Badrutt, Robert, von Lumnezia, in Lumnezia, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar;
Camenisch, Cleto, von Ilanz/Glion, in Ilanz/Glion, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Verwalter.
Numero di pubblicazione: 1271537, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Genossenschaft Schweizer Ski- und Snowboardschule Val Lumnezia, in Lumnezia, CHE-108.837.597, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 11, Publ. 5004322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caduff-Cantieni, Alfred, von Degen, in Chur, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caduff, Edmund, von Degen, in Degen, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nägeli, Kurt, von Innertkirchen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derungs-Badrutt, Robert, von Lumnezia, in Uors (Lumnezia), Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Suraua, in Suraua, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Camenisch, Cleto, von Ilanz/Glion, in Duvin (Ilanz/Glion), Kassier und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TNC Treuhand Norbert Cavegn AG (CHE-450.125.309), in Vella (Lumnezia), Revisionsstelle [bisher: TNC Treuhand Norbert Cavegn AG, in Vella (CH-350.9.000.740-2)].