Informazioni su Patrick Denzler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Patrick Denzler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Denzler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5663404, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Olos AG, in Baar, CH-170.4.001.856-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2010, S. 22, Publ. 5627394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denzler, Patrick, von Glattfelden, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5592996, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
patrick denzler - engineering für hlk, in Baar, CH-170.1.007.736-2, Mühlegasse 18, 6340 Baar, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Planung von Haustechnikanlagen im Bereich Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär, Kälte;
Baumanagement, Entwicklung von Software für die Planung von Haustechnikanlagen.
Eingetragene Personen:
Denzler, Patrick, von Glattfelden, in Kriens, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Olos GmbH, Sitz Baar, Erstellung von energetischen, ökologischen und bauphysikalischen Studien für Gebäude aller Art, Aktiengesellschaft [bisher: GmbH] (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2001, S. 4894).
Statutenänderung:
03.06.2002.
Firma Neu:
Olos AG.
Zweck Neu:
Erstellung von energetischen, ökologischen und bauphysikalischen Studien für Gebäude aller Art, Planung und Ausführung von Haustechniken, Entwicklung, Vertrieb und Support von Computer-Software im Bereich der Energie-, Bau- und Haustechnik, Erstellung und Unterhalt von Gebäuden aller Art, Erwerb, Vertrieb von und Handel mit Haustechnikkomponenten sowie Erwerb, Vermittlung, Finanzierung, Erstellung und Veräusserung von Immobilien;
kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, Grundstücke erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital Geändert:
CHF 100'000 [bisher: Stammkapital CHF 20'000].
Liberierung:
CHF 100'000 [bisher: CHF 20'000], 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 [bisher: 2 Stammanteile zu CHF 10'000].
Bemerkungen Neu:
Mit Beschluss vom 03.06.2002 hat die Gesellschafterversammlung der Olos GmbH die Erhöhung des Stammkapitals von CHF 20'000.00 auf CHF 100'000.00 und danach die Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das bisherige Stammkapital ist in Aktienkapital umgewandelt worden. Das Unternehmen wird mit sämtlichen Aktiven und Passiven gemäss geprüfter Umwandlungsbilanz per 31.12.2001 fortgeführt. Das Aktienkapital ist gemäss Umwandlungsbilanz per 31.12.2001 voll gedeckt.
Eingetragene Personen Geändert:
Meier, Edgar, Heimat Cham, in Hünenberg, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Denzler, Patrick, Heimat Glattfelden, in Luzern, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: in Malters, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Neu:
BTI Treuhand & Consulting AG, in Cham, Revisionsstelle;
Heinrich, Daniel, Heimat Unterägeri, in Baar, Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift;
Lovatello, Sandro, Heimat Italien, in Luzern, Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift.