Informazioni su Christian Denda
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Denda
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005876629, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Expert Immo Broker AG, in Möriken-Wildegg, CHE-110.579.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005168575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denda, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005867817, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kianum GmbH, in Gränichen, CHE-215.930.400, Niderfeldweg 8, 5722 Gränichen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.10.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf und die Vermittlung von Immobilien, der Handel mit Waren aller Art, die Planung und Projektierung, der Bau, der Betrieb, die Wartung, der Unterhalt und die Reparatur von technischen Anlagen, die Führung von Projekten sowie die Beratung öffentlicher und privater Unternehmen, Institutionen und Organisationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Im Übrigen kann sie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 09.10.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Denda, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Denda, Anja Vera, von Walkringen, in Gränichen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005168575, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nomcom AG, in Möriken-Wildegg, CHE-110.579.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004767300).
Statutenänderung:
24.03.2021.
Firma neu:
Expert Immo Broker AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf und die Vermittlung von Immobilien, der Handel mit Waren aller Art, die Planung und Projektierung, der Bau, der Betrieb, die Wartung, der Unterhalt und die Reparatur von technischen Anlagen, die Führung von Projekten sowie die Beratung öffentlicher und privater Unternehmungen, Institutionen und Organisationen. Insbesondere kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Im Übrigen kann sie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder elektronisch, nötigenfalls durch eingeschriebenen Brief, an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Denda, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.