Informazioni su Gijsbert de Zoeten
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gijsbert de Zoeten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006023295, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Accell Suisse AG, in Alpnach, CHE-103.970.533, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2024, Publ. 1005968001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Doremalen, Toine, niederländischer Staatsangehöriger, in Laren (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Then, Karlheinz Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Sulzfeld (DE), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Zoeten, Gijsbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2908687, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Unilever Supply Chain Company AG, in Schaffhausen, CHE-108.812.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2749539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Santen, Hugo, niederländischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Zoeten, Gijsbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beauchamp, David, von Grossbritannien, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schirmer, Henry, deutscher Staatsangehöriger, in Rotterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winters, Sebastiaan, niederländischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7210258, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Unilever Supply Chain Company AG, in Schaffhausen, CH-249.4.001.616-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, S. 0, Publ. 7168128).
Statutenänderung:
21.05.2013.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Management und die Steuerung des europäischen Clusters der Unilever Gruppe. Dies beinhaltet die Definition der Gesamtstrategie, Beteiligung an Gewinn und Verlust, Führung und Verantwortung der Geschäftsaktivitäten der europäischen Marketing- und Verkaufsorganisationen der Unilever Gruppe und des End-to-End Supply Chain Managements für die vorgenannten Unternehmen sowie für Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft bestimmt und leitet insbesondere die Geschäftsstrategie und -Aktivitäten der europäischen Unilever Marketing- und Verkaufsgesellschaften und kann in diesem Zusammenhang alle dazu erforderlichen Entscheidungen und Massnahmen treffen. Die diesbezügliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft beinhaltet insbesondere aber nicht ausschliesslich die Definition von Verkaufs- und anderen finanziellen Zielsetzungen, das Treffen von wesentlichen Geschäftsentscheidungen in Bezug auf kommerzielle und vertriebliche Strategien und Budgetallokationen sowie die Ausübung von Strategie-, Implementierungs-, Management-, Koordinations-, Finanz-, Innovations-, Marketing-, Kommunikations- und kommerziellen Aktivitäten aller Art, einschliesslich die Beteiligung an, die Interessenwahrung jeder anderen Art oder die Ausübung des Managements von anderen Unternehmen aller Art. Ferner definiert und setzt die Gesellschaft insbesondere die Supply Chain Strategie der Europäischen und anderen Unilever Konzerngesellschaften um und kann dazu alle nötigen Entscheide und Massnahmen treffen. Die Gesellschaft ist sowohl innerhalb der Unilever Gruppe als auch gegenüber Dritten insbesondere aber nicht ausschliesslich in den Bereichen Einkauf, Lagerung, Handel, Verkauf, Bearbeitung, Produktion, Zwischenlagerung Vertrieb, Transport, Auslieferung, Import und Export jeglicher Art von Rohmaterial, verarbeiteten oder halbverarbeiteten Produkten tätig. Die Gesellschaft übt alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten aus, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, sei es selber oder mittels Delegation an Dritte oder Konzerngesellschaften, jeglicher Art von Verträgen mit Dritten oder Konzerngesellschaften abschliessen, insbesondere jegliche Art von Dienstleistungs- oder Werkverträgen, Schadloshaltungserklärungen abgeben, Finanzierungen und Garantien gewähren und Sicherheiten jeglicher Art für Verpflichtungen Dritter oder Konzerngesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann sowohl in ihrem eigenen als auch im Namen von Dritten oder Konzerngesellschaften handeln. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Humphrey, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: von Grossbritannien, Präsident des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien];
Zijderveld, Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
de Zoeten, Gijsbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Munden, Sebastian John, britischer Staatsangehöriger, in Rotterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.