Informazioni su Edith de Mercurio
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Edith de Mercurio
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 965995, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
SPAG SAR AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.013.524-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2002, S. 11, Publ. 584644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Mercurio, Edith, von Corsier-sur-Vevey, in Lonay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Mercurio, Reto, von Corsier-sur-Vevey, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
SPAG SAR AG, in Stein am Rhein, Führung von Restaurations- und Hotelbetrieben und Erbringung gastgewerblicher Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2001, S. 3726).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HRT Revisions AG, in Fribourg, Revisionsstelle [bisher: Hospes AG Revisionsgesellschaft für das Hotel- und das Gastgewerbe, in Fribourg];
de Mercurio, Reto, von Corsier-sur-Vevey, in Paudex, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
de Mercurio, Edith, von Corsier-sur-Vevey, in Lonay, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Vallese
CDM Rhodania S.A., à Bagnes, exploitation d'hôtels-restaurants (FOSC du 19.09.2000, no 182, p. 6410).
Modification des statuts:
26.11.2001.
Ajoute à son but:
la société peut fournir une assistance financière aux sociétés ou personnes du même groupe, notamment sous forme de garanties personnelles ou réelles. Abrogation d'un clause de reprise de biens.
Personnes et signatures radiées:
Ofisa, à Lausanne, organe de révision;
de Mercurio, Edith, de Corsier-sur-Vevey, à Lonay, présidente, avec signature collective à deux;
de Mercurio, Carlo, de Corsier- sur-Vevey, à Lonay, membre, avec signature collective à deux;
de Mercurio, Reto, de Corsier-sur-Vevey, à Lutry, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Bratter, Marcus, de Mellingen, à Bagnes, président, avec signature collective à deux;
Cretton, John, de Martigny- Combe, à Cologny, membre, avec signature collective à deux;
Astrom, Hans, citoyen suédois, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Transalp, Donald Moos, à Ayent, organe de révision.