Informazioni su Alberto De Meo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Alberto De Meo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005493904, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OBT AG, in St. Gallen, CHE-109.029.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447943).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mahler, Andreas, von Erlenbach ZH, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Marina, von Zürich, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach ZH];
Bruderer, Selina, von Speicher, in Siebnen (Galgenen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen];
Corrodi, Raffaella, von Illnau-Effretikon, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Meo, Alberto, von Altendorf, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Fabian, von Wil (SG), in Goldach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005448864, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Castell-Landhaus GmbH, in Feusisberg, CHE-101.607.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, S.0, Publ. 2429443).
Statutenänderung:
05.04.2022.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Seestrasse 205, 8806 Bäch SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Meo, Alberto, von Altendorf, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Joseph Hermann Rufin, genannt Rufin, von Schänis, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005318136, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
LT Bodenheizung AG, in Feusisberg, CHE-399.393.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2018, Publ. 1004474447).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Meo, Alberto, von Altendorf, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlestein, Bernhard, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Oesch, Max, von Oberlangenegg, in Ascona, Mitglied, mit Einzelunterschrift.