Informazioni su Lisbeth De Lucia
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lisbeth De Lucia
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005918298, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Zibau GmbH, in Reiden, CHE-101.061.648, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2011, S.0, Publ. 6144772).
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Lucia, Lisbeth, von Reiden, in Brittnau, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zimmerli, Peter, von Reiden, in Horgen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli, Walter, 1964, von Reiden, in Wikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6144772, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Zibau GmbH, in Reiden, CH-100.4.024.085-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 28.09.2000, S. 6640).
Statutenänderung:
26.04.2011.
Zweck neu:
Erwerb/Verkauf, Verwaltung von Immobilien;
Handel mit Immobilien;
Beteiligung an Konsortien;
Beteiligungen;
Erwerb oder Weiterveräusserung von Grundstücken.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmerli, Walter, 1932, von Reiden, in Reiden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli, Walter, 1964, von Reiden, in Wikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Reiden und mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00];
De Lucia, Lisbeth, von Reiden, in Brittnau, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zimmerli, Peter, von Reiden, in Horgen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.