Informazioni su Vincent Marie Georges Fernand Luc de Cannière
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vincent Marie Georges Fernand Luc de Cannière
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006031232, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Energy Technology Unit SA, à Reconvilier, CHE-164.115.066, société anonyme (No. FOSC 214 du 03.11.2023, Publ. 1005876023).
Nouvelle raison sociale:
Swiss Energy Technology Unit SA en liquidation.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
[Les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives sont levées de par la loi]. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 06.05.2024.
Inscription ou modification de personne(s):
Heck, Alain Denis, de Genève, à Petit-Lancy (Lancy), président du conseil d'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
De Cannière, Vincent, de Meyrin, à Monaco (MC), membre du conseil d'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Stauber, Philipp, de Stäfa, à Lausanne, membre du conseil d'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1005544825, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
QUALCUM HOLDING SA, in Zug, CHE-109.585.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184353).
Firma neu:
QUALCUM HOLDING SA en liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.07.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Cannière, Vincent, von Meyrin, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, David, von Tegerfelden, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005184353, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
QUALCUM HOLDING SA, in Zug, CHE-109.585.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687899).
Statutenänderung:
29.04.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, Veräusserung und das aktive Management von Beteiligungen und Investments sowie die Durchführung von Finanzgeschäften und die Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Lizenzen, Know-How, Handelsmarken und andere immaterielle Rechte erwerben, halten und veräussern.
Aktien neu:
5'300'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Cannière, Vincent, von Meyrin, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dubai (AE)].