Informazioni su lic. iur. Dominique Edouard de Buman
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: lic. iur. Dominique Edouard de Buman
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005100340, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
"Bibliomedia Schweiz - öffentliche Stiftung" (BMS), in Bern, CHE-105.830.305, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623573).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Buman, Dominique Edouard, von Fribourg, in Fribourg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fluri, Kurt, von Herbetswil, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Piffaretti, Monica, von Novazzano und Lugano, in Bellinzona, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Bern, Revisionsstelle [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004999363, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizer Kader Organisation, in Zürich, CHE-105.814.080, Verein (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Thomas, von Horgen, in Horgen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bögle, Helen, von Herisau, in Untereggen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Buman, Dominique, von Fribourg, in Fribourg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aegerter, Rosmarie, von Gurzelen, in Büetigen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kaufmann, Carla, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004719304, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizer Kader Organisation, in Zürich, CHE-105.814.080, Verein (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004574711).
Statutenänderung:
11.06.2016. 10.06.2017. 16.06.2018. 15.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chercher, Samir, von Amriswil, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Buman, Dominique, von Fribourg, in Fribourg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perret Ducommun, Laura, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aegerter, Rosmarie, von Gurzelen, in Büetigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Baroni, Marco, von Massagno, in Lugano, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.