Informazioni su Mircea Dragos Dascalu
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Mircea Dragos Dascalu
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005771687, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tehnoinvest AG, in Zug, CHE-463.287.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dascalu, Mircea Dragos, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nenciu, Ioan Adrian, rumänischer Staatsangehöriger, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brasov (RO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1004951120, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tehnoinvest AG, in Zug, CHE-463.287.878, Baarerstrasse 135, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.07.2020.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Rohstoffen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Nenciu, Ioan Adrian, rumänischer Staatsangehöriger, in Brasov (RO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dascalu, Mircea Dragos, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6302576, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Vital Business Development & Consulting GmbH, in Baar, CH-170.4.010.686-5, Pilatusstrasse 2A, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.08.2011.
Zweck:
Unternehmensberatung im Bereich Business Development, Halten und Verwaltung von Immobilien sowie Handels und Vermittlungsgeschäfte;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 28'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 08.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dascálu, Mircea, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.