Informazioni su Erika Dähler Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erika Dähler Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004765674, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Hedwig Witkowsky, in Zürich, CHE-110.392.162, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2012, S.0, Publ. 6785108).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steck, Dr. Daniel, von Walkringen, in Greifensee, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dr. Christoph, von Kilchberg ZH, in Aesch b. Birmensdorf, Mitglied des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rother Wittschier, Regula, von Oetwil am See, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbing, Dr. Andreas, von Basel, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckert, Jann, von Kilchberg (ZH), in Wil (SG), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dähler Meyer, Erika, von Appenzell, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Controllit AG (CHE-100.216.569), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Controllit AG (CH-170.3.011.853-6)].
Numero di pubblicazione: 1086885, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
a:primo Verein zur frühen Förderung sozial benachteiligter Kinder, in Winterthur, CH-020.6.001.763-7, Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
23.05.2012.
Zweck:
Der Verein bezweckt die gemeinnützige und nachhaltige Unterstützung der frühen Förderung von benachteiligten Kindern. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erlöse aus Dienstleistungen des Vereins, Nutzungsgebühren der Trägerschaften, Beiträge und Subventionen privater und öffentlicher Institutionen, Zinsen aus dem Vereinsvermögen, Spenden, Schenkungen, Legate.
Eingetragene Personen:
Schulte-Haller, Dr. Mathilde, von Gontenschwil, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Urs, von Bleienbach, in Flawil, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forster Erzinger, Regula, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ott, Marianne, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schürch, Klaus Dieter, von Origlio, in Origlio, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dähler Meyer, Erika, von Appenzell, in Winterthur, Co-Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Gabriela, von Diepoldsau, in Lindau, Co-Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7), in Winterthur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3901638, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Dähler & Tömböly GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.053.226-3, Erbringung von Dienstleistungen (Beratung, Schulung, Analysen, Konzeptionen) in den Bereichen Personal- und Organisationsentwicklung usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2005, S. 10, Publ. 2805058).
Firma neu:
Dähler & Tömböly GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.03.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dähler, Erika, von Appenzell, in Winterthur, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Appenzell, Gesellschafterin und Geschäftsführerin];
Tömböly, Josef, von Herisau, in Speicher, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Waldstatt, Gesellschafter und Geschäftsführer].