Informazioni su Siegfried Da Ronche
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Siegfried Da Ronche
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004704413, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
BrainDoo AG, in Berg (TG), CHE-115.371.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, S.0, Publ. 2477655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Da Ronche, Siegfried, von Wohlen bei Bern, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renner, Bernhard, von Basel, in Berg TG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Renner, Jessica, von Basel, in Berg TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6178254, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
B1 Holding GmbH, in Küssnacht SZ, CH-130.4.010.499-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2006, S. 11, Publ. 3353556).
Statutenänderung:
19.05.2011.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.4.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Roland, von Kerns und Sargans, in Greppen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Karin, von Wynigen, in Küssnacht SZ, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Da Ronche, Siegfried, von Wohlen bei Bern, in Küssnacht SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5462936, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BrainDoo AG, in Baar, CH-170.3.034.165-6, c/o bizzeps ag, Bahnhofstrasse 9, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.01.2010.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informations- und Prozesstechnologie, insbesondere Beratung und Durchführung von Schulungen und Workshops sowie Handel mit Computer-Software;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.01.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Renner, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Da Ronche, Siegfried, von Wohlen bei Bern, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.