Informazioni su Verena Cuenat
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verena Cuenat
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Spectrum Treuhand AG, Sitz [bisher: Küsnacht ZH ], Erbringen von Dienstleistungen im Treuhandbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2001, Seite 6265).
Statutenänderung:
20.12.2001.
Sitz Neu:
Steinhausen.
Domizil Neu:
Hammerstrasse 1, 6312 Steinhausen.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Treuhandbereich, insbesondere Buchführung, Revision, Steuer- und Unternehmensberatung;
kann sich an anderen Unternehmen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen, Vertretungen aller Art übernehmen oder vergeben sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000, 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.
Qualifizierte Tatbestände Gelöscht:
[Sacheinlage: Uebernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Zaehner Treuhand, in Küsnacht ZH, gemäss Uebernahmebilanz per 30.06.1991 mit Aktiven von CHF 253'576.10 und Passiven von CHF 30'495'50 zum Preise von CHF 223'080.60, wovon CHF 100'000.00 auf das Grundkapital angerechnet werden].
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Bemerkungen Neu:
Die Unterlagen betreffend die besondere Befähigung als Revisor sind beim Handelsregister des Kantons Zug hinterlegt. Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Gelöscht:
[Die Unterlagen betreffend die besondere Befähigung als Revisor sind beim Handelsregister des Kantons Zürich hinterlegt].
Eingetragene Personen Bisher:
Minexco AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Berli, Eveline, Heimat Ottenbach, in Egliswil, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cuenat, Verena, Heimat Zürich, in Horgen, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zähner, Heinz, Heimat Zürich, Hundwil, in Obfelden, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Nussbaumer-Frei, Beatrice, Heimat Winterthur, in Mettmenstetten, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spichtig Treuhand AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.1995, S. 996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Marlis, von Zumikon, in Mettmenstetten, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zähner, Heinz, von Hundwil und Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlenbach ZH];
Berli, Eveline, von Ottenbach, in Egliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cuenat, Verena, von Zürich, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spectrum Treuhand AG, in Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.1995, S. 996).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zähner, Heinz, von Zürich und Hundwil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlenbach ZH];
Berli, Eveline, von Ottenbach, in Egliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cuenat, Verena, von Zürich, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.