Informazioni su Derrick Crowley
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Derrick Crowley
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005425046, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Glencore Gastroservice AG, in Baar, CHE-102.662.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099265).
Firma neu:
Glencore Gastroservice AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Glencore Gastroservice SA en liquidation) (Glencore Gastroservice Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.02.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crowley, Derrick, irischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli, Raffael, von Altendorf, in Thalheim (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Stephan Engelbert, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005099265, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Glencore Gastroservice AG, in Baar, CHE-102.662.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789412).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothmund, Pascal, von Trun, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perezagua, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crowley, Derrick, irischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli, Raffael, von Altendorf, in Thalheim (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004881187, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Glencore AG, in Baar, CHE-103.101.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwindt, Gerda Constanze, von Arbon, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crowley, Derrick, irischer Staatsangehöriger, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.