Informazioni su Albano Crettenand
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Albano Crettenand
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4315537, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Société de musique l'Avenir, Isérables, à Isérables, CHE-110.374.336, association (No. FOSC 41 du 28.02.2012, Publ. 6572224).
Nouvelle adresse:
c/o Gérard Lambiel, Route du Stade 22, 1914 Isérables.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Crettenand, Albano, de Isérables, à Isérables, président, avec signature collective à deux;
Lambiel, Roger, de Isérables, à Isérables, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Lambiel, Michel Gérard, de Isérables, à Isérables, président du comité, avec signature collective à deux;
Glassey, Carine, de Nendaz, à Nendaz, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2459246, Ufficio del registro di commercio Vallese
Société coopérative de consommation 'La Ménagère' Isérables, à Isérables, CH-621.5.001.088-9, fournir à ses membres à un prix modéré et dans les meilleures conditions possibles denrées alimentaires et agricoles et articles ménagers, société coopérative (FOSC no 82 du 29.04.1999, p. 2815).
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative de consommation 'La Ménagère' Isérables en liquidation. Dissolution par décision de l'assemblée générale du 28.03.2003.
Adresse de liquidation:
c/o Albano Crettenand, rue du Téléphérique, 1914 Isérables.
Inscription ou modification de personnes:
Crettenand née Vouillamoz, Agnès, de Isérables, à Isérables, vice-présidente, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Lambiel née Morard, Nicole, de Isérables, à Isérables, secrétaire, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Crettenand, Albano, de Isérables, à Isérables, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président];
Crettenand, Jean-Marc, de Isérables, à Isérables, liquidateur, avec signature collective à deux;
Monnet, Jean-Baptiste, de Isérables, à Isérables, liquidateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 962110, Ufficio del registro di commercio Vallese
Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables, à Riddes, société coopérative (FOSC no 112 du 13.06.2002, p. 16).
Personnes et signatures radiées:
Gillioz, Michel, de Nendaz, à Riddes, président, avec signature collective à deux;
Reuse, Jean-Claude, de Riddes, à Riddes, membre, sans droit de signature;
Crettenand, Albano, de Isérables, à Isérables, membre, sans droit de signature;
Crettenand, Marie-Denise, de Isérables, à Isérables, membre, sans droit de signature;
Gillioz, Marie-José, de Isérables, à Mayens-de-Riddes (Riddes), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Mayencourt, Thierry, de Chamoson, à Saxon, président, avec signature collective à deux;
Duc, Jean-Nicolas, de Isérables, à Isérables, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Pedroni, Pierino, de Saxon, à Saxon, membre, sans droit de signature [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Reuse, Michel, de Riddes, à Riddes, membre, sans droit de signature.