Informazioni su Roberto Cresta
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roberto Cresta
Ultimi comunicati FUSC: Roberto Cresta
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005182512, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
CKW Fiber Services AG, in Emmen, CHE-421.449.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004869045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helfenstein, Werner, von Sempach und Rothenburg, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Stephan, von Lungern, in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Urs, von Zürich und Hundwil, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cresta, Roberto, von Cham, in Cham, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004949241, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Interimworks GmbH, in Cham, CHE-398.117.495, Knonauerstrasse 33, 6330 Cham, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.07.2020.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Executive Interim Management, Unternehmensberatung und Coaching sowie Projektleitung in den Bereichen General Management, Vertrieb, Marketing und Kommunikation, Organisationsentwicklung, Change Management und Human Resources;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 02.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Cresta, Roberto, von Cham, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3630435, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
GEZE Schweiz AG, in Reiden, CHE-108.066.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2016, Publ. 3039249).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cresta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Cham, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pahlen, Frank, von Uster, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.