Informazioni su Christian Cordett
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Cordett
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Cordett AG, in Zuoz, Malerarbeiten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.42 vom 1.3.1995 S.1168).
Statuten geändert am:
28.11.1995.
Aktienkapital neu:
Fr.100000 (bisher: Fr.50000).
Liberierung neu:
Fr.100000.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 50 Namenaktien zu Fr.1000).
Qualifizierte Tatbestände neu:
(Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.11.1985 ist aus den Statuten gestrichen worden.) (bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 22.11.1985 und Bilanz per 30.6.1985 von der nicht eingetragenen Einzelfirma "Joh. Cordett", in Zuoz, Aktiven von Fr.228084.45 und Passiven von Fr.8456.05, wofür 50 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben und Fr.169628.40 gutgeschrieben werden.).
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an deren letztbekannte Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. (Weitere Änderungen der Statuten betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT Treuhand AG, in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barblan-Cordett, Ines, von Ramosch, in S-chanf, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cordett, Christian, von Zuoz, in Zuoz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: mit Einzelunterschrift);
Cordett, Johannes, von Zuoz, in Zuoz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift);
Wieser, Luis A., von Zuoz und Tarasp, in Zuoz, Revisionsstelle.