Informazioni su Dr. Richard Cop
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Richard Cop
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005084360, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Interact Digital AG, in Zürich, CHE-106.765.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2020, Publ. 1004823543).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeitzen, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Erkrath (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ammann, Reinhard, von Mosnang, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hess, Kaspar, von Zürich, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Godschalk, Jair, niederländischer Staatsangehöriger, in Rottweil (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Cop, Dr. Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005083376, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Interventure Holding AG, in Zug, CHE-101.092.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2008, S.21, Publ. 4309354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Reinhard, von Mosnang, in Baar, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ammann, Erich V., von Horgen, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Cop, Dr. Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeitzen, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Erkrath (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hess, Kaspar, von Zürich, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004823543, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Interact Digital AG, in Zürich, CHE-106.765.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004766719).
Statutenänderung:
31.01.2020.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Uptime Services AG, in Zürich (CHE-109.044.524), gemäss Fusionsvertrag vom 24.01.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 1'797'942.94 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'044'440.63 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 500'000.00 erhöht. Die Alleinaktionärin der an der Fusion beteiligten Gesellschaften erhält 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der übernehmenden Gesellschaft zugeteilt.
Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cop, Dr. Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Cop, Richard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ammann, Reinhard, von Mosnang, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Behringer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebel, Stefan, von Gerlafingen, in Obergerlafingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ilosvay Luca, Katalin, von Zürich, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.