Informazioni su Luigi Contaldi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Luigi Contaldi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005065782, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BauEdil CR Sagl, in Uzwil, CHE-393.716.903, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, S.0, Publ. 1004468278).
Weitere Adressen:
Casa Ferrari, 6999 Astano. [gestrichen: Via Lugano 8, 6988 Ponte Tresa].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Contaldi, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Ponte Tresa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Roger, von Vals, in Astano, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2525599, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BauEdil CR Sagl, bisher in Ponte Tresa, CHE-393.716.903, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1718425).
Gründungsstatuten:
03.09.2014.
Statutenänderung:
27.11.2015.
Sitz neu:
Zuzwil SG.
Domizil neu:
Im Bitzi 5, 9523 Züberwangen.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bauhaupt- und Baunebengewerbe, inkl. Neu- und Umbauten, Renovationen, Bauleitung, Beratung und alle weiteren zweckdienlichen Aktivitäten, ebenfalls in Zusammenarbeit mit Dritten. Die Gesellschaft kann sich an Handelsgeschäften beteiligen oder diese selbst ausführen, sowie Waren aller Art importieren oder exportieren sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, diese verwalten oder vermieten, Dritte als Vermittler oder Berater betreuen und Fremdliegenschaften verwalten. Die Gesellschaft bezweckt weiters die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Administration, Buchhaltung, Lohnverrechnung und Betriebsverwaltungen in allen Branchen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen oder sich daran beteiligen sowie im Inland wie im Ausland auf eigene Rechnung oder im Auftrag von Dritten handeln.. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Obblighi: Prestazioni accessorie a norma di statuto.].Publikationsorgan neu: SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.09.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Con dichiarazione del 11.09.2014 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].Weitere Adresse: Via Lugano 8, 6988 Ponte Tresa.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Contaldi, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Ponte Tresa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von cittadino italiano und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6794022, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Contaldi, in Wil SG, CH-320.1.035.397-1, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2011, Publ. 6150692).
Sitz neu:
Zuzwil SG.
Domizil neu:
Im Bitzi 5, 9523 Züberwangen.
Zweck neu:
Bau-AC Unternehmung, Ausführung sämtlicher Arbeiten der Baubranche, Hochbauarbeiten und Sichtmauerwerken, Kauf- und Verkauf, Renovationen von Liegenschaften im In- und Ausland, Liegenschaftsverwaltungen und Vermietung von Liegenschaften, Web-Design & EDV Support sowie Ausführung sämtlicher Arbeiten in den Bereichen Administration, Buchhaltung, Lohnverrechnung und Betriebsverwaltungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Contaldi, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Ponte Tresa, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wil SG].