Informazioni su Albert Constantin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Albert Constantin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1393487, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
DILMA Holding SA, in Brig-Glis, CHE-114.525.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2014, Publ. 1303679).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 40, 3970 Salgesch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Constantin, Albert, von Ayent, in Salgesch, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6959206, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
WPG Weinproduzenten-Genossenschaft Salgesch, in Salgesch, CH-600.5.000.851-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.1990, S. 922).
Firma neu:
WPG Weinproduzenten-Genossenschaft Salgesch in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.11.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Constantin Albert , Bahnhofstrasse 40, 3970 Salgesch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenner, Beat, von Gampel und Steg, in Salgesch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar;
Varonier, Walter, von Salgesch, in Salgesch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfammatter, Werner, von Eischoll, in Conthey, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Constantin, Albert, von Salgesch, in Salgesch, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Loretan, Gilbert, von Varen, in Varen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar].
Numero di pubblicazione: 6093054, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Cvm-PLAST GmbH, à Sierre, CH-626.4.006.846-1, société à responsabilité limitée (No. FOSC 67 du 09.04.2002, p. 13, Publ. 418308).
Modification des statuts:
16.03.2011.
Nouvelle raison sociale:
Cvm-PLAST GmbH en liquidation.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts .
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 28.12.2010.
Inscription ou modification de personne(s):
Constantin, Albert, de Salgesch et Ayent, à Salgesch, liquidateur, avec signature individuelle. Selon déclaration du 16.03.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].