Informazioni su Diego José Comamala
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Diego José Comamala
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4104073, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES SARL, à Delémont, CHE-112.453.426, société à responsabilité limitée (No. FOSC 227 du 24.11.2014, Publ. 1838763).
Inscription ou modification de personne(s):
Comamala, Diego José, de Brugg, à Biel/Bienne, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Bienne (Biel/Bienne), associé et gérant, avec signature individuelle];
Ismail-Meyer, Toufiq Saleem Andreas, de Trub, à Delémont, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 1838763, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES SARL, à Delémont, CHE-112.453.426, société à responsabilité limitée (No. FOSC 126 du 03.07.2013, Publ. 955069).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ismail-Meyer, Kristin Martina, de Norvège , à Delémont, associée, sans droit de signature, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Ismail-Meyer, Toufiq Saleem Andreas, de Trub, à Delémont, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: avec 300 parts sociales de CHF 100.00];
Comamala, Diego José, de Brugg, à Bienne (Biel/Bienne), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: gérant avec signature individuelle, sans part sociale].
Numero di pubblicazione: 955069, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
ismail architecture sàrl, à Delémont, CH-670.4.003.758-0, société à responsabilité limitée (No. FOSC 108 du 09.06.2009, p. 9, Publ. 5056092).
Modification des statuts:
26.06.2013.
Nouvelle raison sociale:
COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES SARL.
Nouveau capital social:
CHF 40'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Ismail-Meyer, Toufiq Saleem Andreas, de Trub, à Delémont, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 300 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant avec signature individuelle et avec une part sociale de CHF 10'000.00];
Ismail-Meyer, Kristin Martina, de Norvège , à Delémont, associée, sans droit de signature, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 10'000.00];
Comamala, Diego José, de Brugg, à Bienne (Biel/Bienne), gérant, avec signature individuelle.