Informazioni su José Javier Cocho
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: José Javier Cocho
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1155997, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Personalfürsorgestiftung der Firma Hälg & Co.AG, in St. Gallen, CH-320.7.008.587-0, Stiftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2013, Publ. 986783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Anton, von Hägglingen, in Ueberstorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumer, Roger, von Basel, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollhalder, Bruno, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Arnegg (Gossau SG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cocho, José, von Lausanne, in Daillens, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7034918, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Personalfürsorgestiftung der Klima AG, in Basel, CH-270.7.000.894-8, Stiftung (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012, Publ. 6925804).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Klima AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 03.12.2012 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumer, Marcel, von Basel und Schaffhausen, in St. Gallen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumer, Roger, von Basel und Schaffhausen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cocho, José, von Lausanne, in Daillens, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wister, Harald, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4139520, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Personalfürsorgestiftung der Klima AG, in Basel, CH-270.7.000.894-8, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2007, S. 6, Publ. 3758440).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alge, Moritz, von Widnau, in Lully VD, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cocho, José, von Lausanne, in Daillens, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.