Informazioni su Mahmut Coban
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Mahmut Coban
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006131510, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elite Nerka GmbH, in Aarburg, CHE-308.810.949, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2024, Publ. 1005969483).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perfeito De Sousa Fernandes, Marco André, portugiesischer Staatsangehöriger, in Trimbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Coban, Mahmut, türkischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005969483, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elite Nerka GmbH, in Aarburg, CHE-308.810.949, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005757085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aydogan, Serdar, von Neuenhof, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coban, Mahmut, türkischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005689285, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
D.N.D. Union GmbH, in Zofingen, CHE-321.338.541, Engelgasse 1, 4800 Zofingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2023. 13.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Imbissen, Gastwirtschaftsbetrieben und Lebensmittelläden, Verkauf von und Handel mit allen Waren für den Gastronomiebereich, Handel mit und Verkauf von Getränken aller Art, Handel mit und Verkauf von Tabak, Zigaretten und Zigarren, Betrieb von Zigarettenautomaten, Verkauf von und Handel mit Lebensmitteln aller Art, Handel mit und Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, veräussern, verwalten oder vermieten und alle Tätigkeiten ausführen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu dienen oder zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 27.01.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Coban, Mahmut, türkischer Staatsangehöriger, in Nidau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.