Informazioni su Fernando Markus Clemenz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fernando Markus Clemenz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004847067, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Gornergrat Experience AG, in Zermatt, CHE-111.776.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2014, S.0, Publ. 1779047).
Firma neu:
Gornergrat Experience AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.02.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
Herr Mischa Gilbert Imboden, c/o TRAG, Treuhand- und Revisions AG, Bahnhofstrasse 8, 3904 Naters.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mooser, Marcel, von Täsch, in Brig-Glis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit mit Clemenz Fernando oder Haene Kurt;
Clemenz, Fernando Markus, von Stalden VS, in Zermatt, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Mooser Marcel oder Tacchella Marco;
Tacchella, Marco Edi, von Melano, in Bülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift mit Clemenz Fernando;
Haller, Roman, von Reinach AG, in Zermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Mooser Marcel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Mischa Gilbert, von St. Niklaus, in Ried-Brig, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3545259, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Zermatt Tourismus, in Zermatt, CHE-107.013.406, Verein (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2819777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Hans-Jörg, von Pontresina, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biner, Romy Nicole, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Clemenz, Fernando Markus, von Stalden VS, in Zermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Julen, Paul Marc, von Zermatt, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aufdenblatten, Mark Josef, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metry, Sebastian Johann, von Albinen, in Zermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2335013, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Zermatt Tourismus, in Zermatt, CHE-107.013.406, Verein (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2011, Publ. 6155068).
Domizil neu:
Bahnhofplatz 5 , 3920 Zermatt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauber, Daniel Ferdinand, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehner, Fernando, von Wiler (Lötschen), in Wiler (Lötschen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Biner, Romy Nicole, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Clemenz, Fernando Markus, von Stalden VS, in Zermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wicki, Susanne, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mate, Theodor Eduard, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Summermatter, Paul, von Randa, in Randa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.