Informazioni su René Clémençon
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: René Clémençon
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004930289, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
La Traction SA, à Delémont, CHE-101.955.190, société anonyme (No. FOSC 230 du 27.11.2018, Publ. 1004507288).
Modification des statuts:
26.06.2020.
Nouveau siège:
Montfaucon.
Nouvelle adresse:
Le Pré-Petitjean 52B, 2362 Montfaucon.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par courrier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clémençon, René, de Moutier, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numero di pubblicazione: HR02-1004507288, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
La Traction SA, à Delémont, CHE-101.955.190, société anonyme (No. FOSC 41 du 28.02.2017, Publ. 3375455).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Friche, Michel Arnold Jules, de Val Terbi, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Lachat, Roland, de Schelten, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Boéchat, Michel, de Miécourt, à Montavon (Boécourt), membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Vallat, Joël Louis Francis, de Clos du Doubs, à Saignelégier, membre et caissier du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Clémençon, René, de Moutier, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre du conseil d'administration, caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
De Pover, Alexandre Daniel, de Winterthur, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numero di pubblicazione: 3375455, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
La Traction SA, à Delémont, CHE-101.955.190, société anonyme (No. FOSC 205 du 21.10.2010, Publ. 5862896).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beuchat, Jean-Claude, de Soulce, à Delémont, vice-président, avec signature collective à deux;
Ackermann, Pierre, de Delémont, à Delémont, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Jelmi, Pierre, de Rivera, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Kocher, Jean-Claude, de Port, à Tavannes, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Pellaton, Michel, de Travers, à Allschwil, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Weber, Stéphane, de Delémont, à Delémont, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Gogniat, Emanuel Georges, de Lajoux (JU), à Saignelégier, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Hoehn, Célien Ernest Joseph, de Les Genevez (JU), à Les Genevez JU, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Clémençon, René, de Moutier, à Moutier, membre du conseil d'administration, caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Friche, Michel Arnold Jules, de Val Terbi, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Lachat, Roland, de Schelten, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Vuille, Pascal Charles Maurice, de La Sagne, à Saignelégier, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.