Informazioni su Rico Claude Clavadetscher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rico Claude Clavadetscher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004897494, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RCC Immobilien GmbH, in Hinwil, CHE-180.012.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2016, S.0, Publ. 2812745).
Firma neu:
RCC Immobilien GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(RCC Immobilien Sàrl en liquidation) (RCC Immobilien LLC in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.05.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clavadetscher, Rico Claude, von Malans, in Hinwil, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2812745, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RCC Immobilien GmbH, in Hinwil, CHE-180.012.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1305021).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
famoc AG (CHE-252.788.224), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Clavadetscher, Rico Claude, von Malans, in Hinwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1802381, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
famoc AG, in Zug, CHE-252.788.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2013, Publ. 7004604).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Daniel E., von Dulliken, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Urs, von Bad Zurzach und Untersiggenthal, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clavadetscher, Rico Claude, von Malans, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.