Informazioni su Stephan Max Clavadetscher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Max Clavadetscher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005751333, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Geyst AG, in Zürich, CHE-106.956.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180302).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kubin, Daniel, von Zürich, in Büttikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Just, Johannes, von Disentis/Mustér, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clavadetscher, Stephan Max, von Oetwil am See, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Straumann, Daniel, von Bretzwil, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3613503, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 23'973 vom 06.07.2016 Geyst AG, in Zürich, CHE-106.956.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, Publ. 3554673).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clavadetscher, Stephan Max, von Oetwil am See, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Clavaderscher, Stephan Max].
Numero di pubblicazione: 2400611, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Speranza, in Aarau, CHE-114.567.377, Stiftung (SHAB Nr.149 vom 06.08.2013, Publ. 1014319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavadetscher, Stephan Max, von Oetwil am See, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.