Informazioni su Christian Eberhard Claus
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Eberhard Claus
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005350945, Ufficio del registro di commercio Glarona
Tarkett Schweiz AG, in Glarus, CHE-115.493.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2021, Publ. 1005220141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Claus, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siurkus, Stasys, litauischer Staatsangehöriger, in Stara Wies (PL), Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Höbel, Tilo, deutscher Staatsangehöriger, in Wissen (DE), Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Selbach (DE), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005220141, Ufficio del registro di commercio Glarona
Tarkett Schweiz AG, in Glarus, CHE-115.493.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2021, Publ. 1005169705). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 10.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barthélémy, Fabrice Dominique Robert, französischer Staatsangehöriger, in Versailles (FR), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Mochmann, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Oberstenfeld (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Claus, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mannheim (DE), Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Unirevisa Beratungs- und Verwaltungs AG (CHE-107.925.299), in Glarus, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4023133, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Tarkett Schweiz AG, in Glarus, CHE-115.493.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stanek, Wieslaw Roman, polnischer Staatsangehöriger, in Krakow (PL), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Claus, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.