Informazioni su Christopher Richard Clarke
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christopher Richard Clarke
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1667117, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Garage Clarke AG, in Wimmis, CHE-101.913.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 992085).
Domizil neu:
Herrenmattestrasse 1A, 3752 Wimmis, [behördliche Umadressierung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Christopher Richard, von Blumenstein, in Uttigen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6780080, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Garage Strauss AG, in Wimmis, CH-092.3.000.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2011, Publ. 6299556).
Statutenänderung:
17.07.2012.
Firma neu:
Garage Clarke AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Christopher Richard, von Blumenstein, in Uttigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Clarke, Christopher];
Scheidegger, Ulrich Jakob, von Trub, in Schwarzenegg (Unterlangenegg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Scheidegger, Ulrich].
Numero di pubblicazione: 6257278, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Garage Strauss AG, in Wimmis, CH-092.3.000.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2011, S. 0, Publ. 6211670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strauss, Ernst, von Oberstocken, in Spiez, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Christopher, von Blumenstein, in Uttigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Ulrich, von Trub, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhlen, Fritz, von Amsoldingen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Dreyer, Rolf, von Trub, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gerber, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Weissenburg (Därstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.