Informazioni su Yvonne Cizmar
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Yvonne Cizmar
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004943527, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Mystery Pool GmbH, in Stans, CHE-110.596.233, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirchgessner, Peter, von Wettingen, in Stans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Mägli, Sibylle, von Wiedlisbach, in Heimberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Rudolf, von Rüti (ZH), in Plateau de Diesse, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Cizmar, Yvonne, von Zürich, in Plateau de Diesse, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004807654, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Mystery Pool GmbH, bisher in Plateau de Diesse, CHE-110.596.233, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429553).
Statutenänderung:
03.12.2019.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Obere Spichermatt 57, 6370 Stans.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 27.02.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.02.2004 die Segelyacht "Melodie" Immatrikulation Nr. BE 24632, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 25'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Rudolf, von Rüti (ZH), in Plateau de Diesse, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kirchgessner, Peter, von Wettingen, in Stans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Mägli, Sibylle, von Wiedlisbach, in Heimberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Cizmar, Yvonne, von Zürich, in Plateau de Diesse, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2246857, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
keyape GmbH, in Plateau de Diesse, CHE-110.596.233, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, Publ. 1968587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Stefan, von Rüti ZH, in Moskau (RU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Rudolf, von Rüti ZH, in Diesse (Plateau de Diesse), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Diesse, Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Cizmar, Yvonne, von Zürich, in Diesse (Plateau de Diesse), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].