Informazioni su Stéphane Cina
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stéphane Cina
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004525494, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Benjamin Cina & Fils SA, à Crans-Montana, CHE-106.999.668, société anonyme (No. FOSC 25 du 06.02.2018, Publ. 4039333).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cina, Stéphane, de Salgesch, à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Cina, Lionel, de Salgesch, à Sierre, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 3266589, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Benjamin Cina & Fils SA, à Randogne, CHE-106.999.668, société anonyme (No. FOSC 181 du 18.09.2012, Publ. 6853434).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Inscription ou modification de personne(s):
BUREAU FIDUCIAIRE VALERIE FAVRE (CHE-101.610.325), à Crans-Montana, organe de révision [précédemment: BUREAU FIDUCIAIRE VALERIE FAVRE (CH-626.1.005.748-4), à Montana];
Cina, François, de Salgesch, à Crans-Montana, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: à Montana];
Cina, Stéphane, de Salgesch, à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Montana].
Ufficio del registro di commercio Vallese
Caisse de retraite paritaire de l'artisanat du bâtiment du canton du Valais (CAPAV), à S i o n , prémunir les membres du personnel des entreprises affiliées aux fondatrices ou leurs ayants droit contre les conséquences économiques résultant de la vieillesse, de l'invalidité et du décès, fondation (FOSC du 01.07.1999, no 125, p. 4442).
Personne et signature radiée:
Cina, Stéphane, de Salgesch, à Chermignon (AE), membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Moulin, Rodolphe, de Vollèges, à Vollèges (AE), membre, avec signature collective à deux.