Informazioni su Ulrich Christen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ulrich Christen
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Christen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5504796, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schafzuchtgenossenschaft Burgdorf und Umgebung, in Burgdorf, CH-053.5.006.432-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2006, S. 4, Publ. 3589274).
Firma neu:
Schafzuchtgenossenschaft Burgdorf und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.10.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Göldi Treuhand, Gässli 41 A, 3473 Alchenstorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göldi Treuhand (CH-053.1.002.303-8), in Alchenstorf, Liquidatorin;
Christen, Ulrich genannt Ueli, von Thörigen, in Rohrbach, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Loosli, Marianne, von Wyssachen, in Wynigen, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Nydegger, Hans-Peter, von Rüschegg, in Alchenstorf, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Sommer, Samuel, von Lützelflüh, in Wynigen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier].
Numero di pubblicazione: 3589274, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schafzuchtgenossenschaft Burgdorf und Umgebung, in Burgdorf, CH-053.5.006.432-9, Hebung und Förderung der Schafzucht im Genossenschaftsgebiete sowie die Wahrung der Interessen der Schafzüchter usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 267 vom 15.11.1971, S. 2762).
Statutenänderung:
3.03.2006.
Zweck neu:
Förderung der im Herdebuch des Schweizerischen Schafzuchtverbandes geführten Schafrassen für ihre Mitglieder durch Einschreiben der Tiere ins Herdebuch;
Beteiligung an den Leistungsprüfungen;
strenge Selektion der Zuchttiere;
Ankauf und Haltung von guten Widdern;
Verbesserung der Fütterung und Haltung;
Organisation des Weidebetriebes;
Förderung des Absatzes.
Publikationsorgan neu:
SHAB und FORUM Kleinwiederkäuer.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knuchel, Paul, von Iffwil, in Iffwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär;
Studer, Hans, von Oberösch, in Oberösch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär;
Jost, Samuel, von Wynigen, in Wynigen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Gasser, Hans, von Belp, in Krauchthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer-Strahm, Ursula, von Langnau im Emmental, in Wynigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jungi, Ernst, von Riggisberg, in Alchenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthi, Ernst, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pauli, Arnold, von Alchenstorf, in Alchenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Samuel, von Lützelflüh, in Wynigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Nydegger, Hans-Peter, von Rüschegg, in Alchenstorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Loosli, Marianne, von Wyssachen, in Wynigen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Christen, Ulrich genannt Ueli, von Thörigen, in Rohrbach, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Christen, Armin, von Thörigen, in Seeberg (Riedtwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blatter, Urs, von Habkern, in Kirchberg BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer, Andreas, von Hasle bei Burgdorf, in Wynigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baugenossenschaft Rohrbach, in R o h r b a c h , Für Ihre Mitglieder preisgünstige und gesunde Wohnungen bereitzustellen, zu unterhalten und zu verwalten, und zwar namentlich durch Erwerb von Land oder Baurechten usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.1998, S. 4124).
Domizil neu:
c/o Theo Loosli, Bleicheweg 390, 4938 Rohrbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Niklaus, von Boltigen, in Rohrbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Schärer, Andreas, von Affoltern im Emmental, in Rohrbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winkler, Alfred, von Russikon und Zürich, in Rohrbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, Theo, von Eriswil, in Rohrbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Christen, Ulrich, von Thörigen, in Rohrbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuhrer, Beat, von Langnau im Emmental, in Rohrbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.