Informazioni su Daniel Christen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Christen
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Christen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006032537, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Gebra AG, in Kreuzlingen, CHE-102.127.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755704). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandenberger, Fabienne Monika, von Engelberg, in Ottoberg (Märstetten), Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Daniel, von Seeberg, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dufner, Dr. Thomas, von Kirchberg (SG), in Kreuzlingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Keller, Dr. Roland, von Weinfelden, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Stähelin, Dr. Beda, von Sommeri, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fedi, Angelo, von Frauenfeld, in Bischofszell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Dr. Felix, von Roggwil (TG) und Eschlikon, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Pironato, Raphael, von Basel, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006031765, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Raggenbass Rechtsanwälte AG, in Kreuzlingen, CHE-373.481.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, S.0, Publ. 2803353). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandenberger, Fabienne, von Engelberg, in Ottoberg (Märstetten), Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Dr. Roland, von Weinfelden, in Tägerwilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Dufner, Dr. Thomas, von Kirchberg (SG), in Kreuzlingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Dufner, Dr. Thomas, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Christen, Daniel, von Seeberg, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Dr. Felix, von Eschlikon und Roggwil (TG), in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Müller, Dr. Felix, von Roggwil (TG) und Eschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005605787, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hilfsstiftung des Arbeitsheims Amriswil, in Amriswil, CHE-114.342.275, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3593585).
Urkundenänderung:
24.05.2022.
Zweck neu:
Die Stiftung kann nach Ermessen des Stiftungsrates Leistungen erbringen: Zu Gunsten von Mitarbeitern/Bewohnern des ABA genereller Art oder in Einzelfällen, deren konkrete Umstände dies rechtfertigen. Diese Leistungen sind im Verhältnis zu jenen der Hilfskasse der Genossenschaft subsidiär;
Zu Gunsten der Institution ABA, namentlich durch Beiträge an Investitionen für betriebliche Liegenschaften, Betriebseinrichtungen etc., auszurichten in der Form von Darlehen oder Beiträgen à fonds perdu. Diese Leistungen sollen der Verbesserung von Wohnheim, Werkstätten und Freizeitanlagen des ABA dienen;
Für weitere in analogem Sinn zu den vorstehenden Zweckbestimmungen unterstützungswürdige Vorhaben mit Bezug zum ABA. [Teils Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Munz, Dr. Hans, von Sulgen, in Amriswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugentobler, Dr. Hildegard, von Braunau, in Amriswil, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spring, Dr. Jürg Peter, von Olten und Reutigen, in Steckborn, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bossart, Urs, von Niederbüren und Oberbüren, in Zuzwil SG, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Christen, Daniel, von Seeberg, in Amriswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Gunten, Häseli & Partner AG (CHE-107.901.169), in St. Gallen, Revisionsstelle.