Informazioni su Christine Chopard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Chopard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005041740, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Blumen Chopard AG, in Ins, CHE-229.019.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, S.0, Publ. 2244237). Gemäss Erklärung vom 13.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG (CHE-101.115.221), in Ins, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chopard, Peter, von Sonvilier, in Ins, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Chopard, Beatrix, von Sonvilier, in Ins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chopard, Christine, von Sonvilier, in Ins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2244237, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Blumen Chopard AG, in Ins, CHE-229.019.760, Bahnhofstrasse 73, 3232 Ins, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Blumengeschäftes und einer Gärtnerei, den Handel mit Blumen, Pflanzen, Gartenbedarf und -zubehör. Sie kann sämtliche Dienstleistungen der grünen Branche erbringen. Durchführen von Weiterbildungskursen, Ausstellungen und Events. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten..
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 19.06.2015 und Inventar per 01.01.2015 Aktiven von CHF 787'419.96 und Fremdkapital von CHF 391'691.49 des Einzelunternehmens Peter Chopard, in Ins (CHE-110.691.713), wofür 150 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 245'728.47 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Chopard, Peter, von Sonvilier, in Ins, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Chopard, Christine, von Sonvilier, in Ins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chopard, Beatrix, von Sonvilier, in Ins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG (CHE-101.115.221), in Ins, Revisionsstelle.