Informazioni su Bertrand Charles Chollet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bertrand Charles Chollet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004728594, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Vitaltuning AG, bisher in Sissach, CHE-451.660.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494469).
Statutenänderung:
26.09.2019.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
Esslenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chollet, Bertrand, von Maracon, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiedler, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Appel, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Wettenberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Groth, Knut, deutscher Staatsangehöriger, in Hungen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1004494469, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Vitaltuning AG, in Sissach, CHE-451.660.261, Hauptstrasse 82, 4450 Sissach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.10.2018. 05.11.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Produktion, Forschung, Entwicklung und Vertrieb, sowie Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Gesundheitsprävention. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Patente, Patentrechte, Marken, Warenzeichen, Markenschutzrechte, Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte verwerten, gewähren und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 18.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Groth, Knut, deutscher Staatsangehöriger, in Hungen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chollet, Bertrand, von Maracon, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Appel, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Wettenberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Groth, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Hungen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.