Informazioni su Yann Chevillotte
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yann Chevillotte
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004910726, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
DHL Parcel (Switzerland) AG, in Pratteln, CHE-109.390.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696519).
Domizil neu:
Güterstrasse 107, 4133 Pratteln.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Pumperwerkstrasse 51, 8105 Regensdorf]. [gestrichen: Ohrbühlstrasse 25a, 8409 Winterthur].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chevillotte, Yann, französischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlmann, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Farhang, Marcian, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Marcel, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tiemens, Andreas Arthur Magnus, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004696519, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
DHL Parcel (Switzerland) AG, in Pratteln, CHE-109.390.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birnstingl, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Perchtoldsdorf (AT), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodner, Katja, österreichische Staatsangehörige, in Möllersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aulmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sukowski, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chevillotte, Yann, französischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlmann, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Künzler, Marcel, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pytloun, Daniel, von Nusshof, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4386251, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Deutsche Post Global Mail (Switzerland) AG, in Pratteln, CHE-109.390.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2473759).
Statutenänderung:
27.06.2018.
Firma neu:
DHL Parcel (Switzerland) AG.
Weitere Adressen:
Pumperwerkstrasse 51, 8105 Regensdorf. Ohrbühlstrasse 25a, 8409 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sukowski, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christ, Dr. Thomas Cornelius, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chevillotte, Yann, französischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birnstingl, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Perchtoldsdorf (AT), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodner, Katja, österreichische Staatsangehörige, in Möllersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlmann, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aulmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Farhang, Marcian, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Marcel, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pytloun, Daniel, von Nusshof, in Dornach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kanmacher, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.