Informazioni su Dr. Emine Chagin Bertsch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Emine Chagin Bertsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005329453, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Heidelberg Instruments Nano AG, in Zürich, CHE-370.409.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzner, Dr. Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürke, Matthias, von Wittenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chagin Bertsch, Dr. Emine, zyprische Staatsangehörige, in Buchs (SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Bonanni, Dr. Simon, italienischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005120974, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SwissLitho AG, in Zürich, CHE-370.409.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618632).
Statutenänderung:
25.02.2021.
Firma neu:
Heidelberg Instruments Nano AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Heidelberg Instruments Nano SA) (Heidelberg Instruments Nano Ltd.). [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.06.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs).] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wynaendts van Resandt, Martin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Schwetzingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rössler, Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürke, Matthias, von Wittenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Holzner, Dr. Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chagin Bertsch, Dr. Emine, zyprische Staatsangehörige, in Buchs (SG), mit Kollektivprokura zu zweien.