Informazioni su Pascal Alain Cerf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pascal Alain Cerf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5167350, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Montana Partners GmbH, in Zürich, CH-020.4.037.466-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2008, S. 28, Publ. 4539250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cerf, Pascal Alain, von Saulcy, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MONTANA PARTNERS HOLDING, in Paris (FR), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:MONTANA CAPITAL , in Vaucresson (FR)];
Marc, Alex, von Genève, in Feusisberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4524900, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BANK MORGAN STANLEY AG, in Zürich, CH-020.3.902.744-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2008, S. 23, Publ. 4470970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cerf, Pascal, von Saulcy, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaerer, Marco, von Buttwil, in Zug, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Manuel, von Degersheim, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arias, Carlos, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cologny, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generaldirektor und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4416818, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Montana Partners GmbH, in Zürich, CH-020.4.037.466-7, Sihlstrasse 59, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.03.2008, 28.03.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt sowohl in der Schweiz wie im Ausland: Dienstleistungen und Beratung in den Industrie-, Kaufmännischen-, und Finanzbereichen;
Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Körperschaften und Unternehmen aller Art im In- und Ausland.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
MONTANA CAPITAL , in Vaucresson (FR), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Cerf, Pascal Alain, von Saulcy, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dana, Pierre-Alain, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Latif, Nadir Sikander, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Vaucresson (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marc, Alex, von Genève, in Feusisberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG Zürich (CH-020.3.921.757-3), in Zürich, Revisionsstelle.