Informazioni su Doris Maria Caviezel-Hidber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Doris Maria Caviezel-Hidber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004577194, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Lürlimed AG, in Chur, CHE-327.329.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2018, Publ. 1004487759).
Statutenänderung:
19.02.2019.
Firma neu:
Notfallpraxis Chur AG.
Domizil neu:
Loëstrasse 170, 7000 Chur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer medizinischen Notfallpraxis, im Rahmen des ärztlichen Notfalldienstes, einschliesslich der damit verbundenen Nebenerwerbe. Die Gesellschaft erbringt gemeinnützige, im öffentlichen Interesse liegende Dienste. Ein allfälliger Gewinn und das Kapital dienen ausschliesslich und unwiderruflich diesem Zweck.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Marco, von Oberlangenegg, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner-Camastral, Heidi, von Masein, in Felsberg, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeker, Dr. Raphael, von Bärschwil, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Dr. Heinrich, genannt Heiner, von Basel, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann-Horn, Verena, von Bischofszell, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurneysen, Nicola, von Domleschg, in Chur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caviezel-Hidber, Doris, von Safiental, in Chur, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grass, Hans Christian, von Pontresina, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ludwig-Schmid, Karin, von Glattfelden, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Glarus Nord, in Haldenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stetter, Martin, von St. Gallen, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4411745, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Stiftung Rätisches Museum, in Chur, CHE-110.385.044, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2902649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caviezel-Hidber, Doris, von Safiental, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Redolfi, Silke Margherita, von Bever, in Masein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degiacomi, Patrik, von Cazis, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wendler, Dr. Ulf, von Alchenstorf, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3902123, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Stadt Chur, in Chur, CHE-150.232.731, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, Publ. 1213433).
Domizil neu:
Stadtkanzlei, Rathaus, Poststrasse 33, 7000 Chur.
Weitere Adressen:
Postfach 810, 7001 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caviezel-Hidber, Doris, von Safiental, in Chur, Stellvertreterin des Stadtpräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stadtrates oder mit dem Stadtschreiber, Mitglied des Stadtrates (Stadträtin), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stadtrates oder mit dem Stadtschreiber.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degiacomi, Patrik, von Cazis, in Chur, Mitglied des Stadtrates (Stadtrat), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Stadtpräsidenten oder dem Stellvertreter des Stadtpräsidenten;
Leibundgut, Thomas, genannt Tom, von Affoltern im Emmental, in Chur, Stellvertreter des Stadtpräsidenten + Mitglied des Stadtrates (Stadtrat), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stadtrates oder mit dem Stadtschreiber [bisher: Mitglied des Stadtrates (Stadtrat), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Stadtpräsidenten oder der Stellvertreterin des Stadtpräsidenten];
Frauenfelder, Markus, von Henggart, in Chur, Stadtschreiber, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Stadtpräsidenten oder dem Stellvertreter des Stadtpräsidenten [bisher: Stadtschreiber, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Stadtpräsidenten oder der Stellvertreterin des Stadtpräsidenten].