Informazioni su Josef Cavelti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Cavelti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005307211, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Pfarrpfrundstiftung Wollerau, in Wollerau, CHE-130.967.628, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuzár, Dr. Jozef, von Wollerau, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavelti, Josef, von Sagogn, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunschwiler, Patrik, von Bettwiesen, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Frieda, von Gachnang, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005307210, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Pfarrkirchenstiftung Wollerau, in Wollerau, CHE-337.865.823, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuzár, Dr. Jozef, von Wollerau, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavelti, Josef, von Sagogn, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunschwiler, Patrik, von Bettwiesen, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Frieda, von Gachnang, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004950215, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Pfarrpfrundstiftung Wollerau, in Wollerau, CHE-130.967.628, Hauptstrasse 28, 8832 Wollerau, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
06.03.2003. 11.07.2020.
Zweck:
Die Pfarrpfrundstiftung bezweckt als römisch-katholisches kirchliches Benefizium, durch ihre Vermögensausstattung und ihre Erträgnisse dem materiellen Unterhalt des Pfarrers bzw. Pfarradministrators sowie seines kirchlichen Auftrags zu dienen, namentlich durch Zurverfügungstellung eines Pfarrhauses und allenfalls anderer Immobilien sowie gegebenenfalls durch eine Entlohnung, soweit letzteres nicht durch andere Institutionen sichergestellt ist. Die Stiftung verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird durch den Bischof des Bistums Chur wahrgenommen. Vor 31.12.1787 errichtete altrechtliche Stiftung;
Errichtungsdatum nicht ermittelbar.
Eingetragene Personen:
Kuzár, Dr. Jozef, von Wollerau, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavelti, Josef, von Sagogn, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Romuald, von Feusisberg, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.