Informazioni su Bernard Edmond Cattin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Bernard Edmond Cattin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3745091, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl, à Crans-Montana, CHE-113.615.766, société à responsabilité limitée (No. FOSC 5 du 09.01.2017, Publ. 3270197).
Modification des statuts:
29.07.2016.
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: reprise de biens: selon contrat du 14.02.2007 de 2 PPE et d'une quote-part de PPE sur commune de Montana pour le prix de CHF 300'000.--].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Evalet, Nelly, de Sonvilier, à Corgémont, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Guex, Liliane, de Saint-Légier-La Chiésaz, à Corsier (GE), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Pellissier, Madeleine, de Mex (VS), à Sion, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.00;
Previdoli, Ferdinand Albert, de Brig-Glis, à Brig-Glis, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 10'000.00;
Rochat, Yves, de L'Abbaye, à Lens, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 2'000.00;
Theurillat, Hubert, de Saint-Brais, à Porrentruy, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernoulli-Dupont, Elisabeth, de Basel et Genève, à Cannero (IT), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: à Lens];
Cattin, Bernard, de Les Bois, à Hauterive (FR), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Kurkdjian, Norayar, de Plan-les-Ouates, à Genève, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 4'000.00];
Leiggener, Léo, de Ausserberg, à Brig-Glis, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 5'000.00];
Pellissier Vergain, Catherine, de Genève, à Lausanne, associée, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Previdoli, Pascal , de Brig-Glis, à Köniz, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Previdoli, René, de Brig-Glis, à Sion, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 5'000.00];
Zuber, Georges, de Törbel, à Naters, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 4'000.00];
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl (CHE-113.615.766), à Crans-Montana, associée, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
Previdoli, Claude , de Brig-Glis, à Prangins, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: 5021718, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MRP Metal Relief Print SA, à Corgémont, CH-073.3.009.457-3, société anonyme (No. FOSC 7 du 12.01.1999, p. 186).
Modification des statuts:
26.03.2009.
Nouveau but:
La société a pour but l'impression à chaud d'articles en métal et en plastique, la création, la fabrication et la vente en Suisse et à l'étranger d'articles en tout genre. Selon déclaration du conseil d'administration du 26.03.2009, la société n'est pas soumise au contrôle ordinaire et renonce au contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cattin, Bernard, de Les Bois, à Hauterive, administrateur et directeur, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Fidac S.A. Bienne, à Bienne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Spiess, Ulrich, de Zürich, à Douanne (Twann), administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux];
Vuilleumier, Raymond, de Tramelan et La Sagne, à Tramelan, avec signature individuelle.