Informazioni su Doris Casutt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Doris Casutt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004737040, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Sternwarte "Mirasteilas" Falera, in Falera, CHE-111.975.521, Stiftung (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2015, S.0, Publ. 1939919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Immler, Ulrich, von Pontresina und Basel, in Pontresina, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Christian, von Sumiswald, in Falera, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casanova, Aurelio, von Lumnezia, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casutt, Doris, von Falera, in Falera, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Orlando, von Scuol, in Falera, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3602012, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DK GmbH, in Münsingen, CH-035.4.021.406-1, Verkauf von Lebensmitteln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2002, S. 3, Publ. 471626).
Firma neu:
DK GmbH in Liq..
Liquidationsdomizil neu:
Leutstauden 103, 3116 Kirchdorf. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2006 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist-von Gunten, Katharina, von Sigriswil, in Kirchdorf BE, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin];
Casutt, Doris, von Falera, in Konolfingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DK GmbH, in M ü n s i n g e n, Bernstrasse 3, 3110 Münsingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.1999.
Zweck:
Verkauf von Lebensmitteln;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Stammkapital:
CHF 40'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
von Gunten, Katharina, von Sigriswil, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-;
Casutt, Doris, von Falera, in Konolfingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-.