Informazioni su Simone Castella
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Simone Castella
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005483043, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Basellandschaftliche Pferde- und Viehversicherungsgenossenschaft, in Biel-Benken, CHE-107.981.872, Genossenschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2020, Publ. 1004947638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Philippe, von Münchwilen (TG), in Oeschgen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castella, Simone, von Wittnau, in Burgistein, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Castella-Studer, Simone, in Oberdiessbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
de Jesus Maia, Päivi, von Mümliswil-Ramiswil, in Bonfol, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004552219, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Luder + Partner, Pferde- und Kleintierpraxis AG, in Oberwil (BL), CHE-115.317.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2017, Publ. 3817277).
Statutenänderung:
20.12.2018.
Firma neu:
VETCARE, Pferde- und Kleintierpraxis AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Hektor, von Buckten, in Buckten, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gall, Maria Katharina, von Schöftland, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudolf, Olivia Veronika, von Buckten, in Buckten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gall, Moritz, von Schöftland, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castella-Studer, Dr. Simone, von Wittnau, in Burgistein, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberdiessbach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frey, Dr. Renate, deutsche Staatsangehörige, in Leymen (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imhasly Schmid, Dr. Alexandra, von Lax, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3817277, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Luder + Partner, Pferde- und Kleintierpraxis AG, in Oberwil (BL), CHE-115.317.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769971).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castella-Studer, Dr. Simone, von Wittnau, in Oberdiessbach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Dr. Renate, deutsche Staatsangehörige, in Leymen (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhasly Schmid, Dr. Alexandra, von Lax, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien.