Informazioni su Andrea Casanova
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Casanova
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Novoport AG, in B ö t t s t e i n, Die Gesellschaft bezweckt im Interesse des Fachhandels die Versorgung der Schweiz mit Holz usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr . 110 vom 11.06.1998, S. 3979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Schmid, Andres, von Basel, in Kilchberg ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonecker, Gerhard P., österreichischer Staatsangehöriger, in Riehen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casanova, Andrea, von Lumbrein, in Malans, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grisard, Dr. G. Felix, von Villeret und Riehen und Basel. in Riehen. Delegierter , mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neher, Rolf, von Tägerwilen, in Untersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zurzach];
ATAG Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nachtrag des im SHAB Nr. 106 vom 05.06.1998, S. 3821, publizierten TB- Eintrags Nr. 4226 vom 29.05.1998. Novopan-Keller Aktiengesellschaft, in Böttstein, Produktion und Vertrieb von Span- und Schichtstoffplatten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.1998, S. 3821).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matthey de l'Etang, Michel, von Winterthur, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: de l'Etang, Michel Matthey);
Casanova, Andrea, von Lumbrein, in Malans, mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Novoport AG, in Böttstein, Die Gesellschaft bezweckt im Interesse des Fachhandels die Versorgung der Schweiz mit Holz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 10.06.1997, S. 3972).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goetschy, Heinz, von Galmiz, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonecker, Gerhard P., östereichischer Staatsangehöriger, in Riehen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casanova, Andrea, von Lumbrein, in Malans, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.