Informazioni su Piero Capizzi Cittadini
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Piero Capizzi Cittadini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004905962, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
The Media Friends GmbH, in Wollerau, CHE-218.780.918, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3856503).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bovini, Gianmarco, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 97 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capizzi Cittadini, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gregory, Rachael Claire, britische Staatsangehörige, in Wollerau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 97 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3024637, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mondelez Europe GmbH, in Opfikon, CHE-113.633.333, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2015, Publ. 2469851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ledan, Lionel, französischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Capizzi, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barnard, Mary, britische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bourdin, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leisse, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Puchta, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zinsli, Thomas, von Chur, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Eysins (CH-550.1.074.363-3)].
Numero di pubblicazione: 2818541, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
WOW - Talents LLC Way of Winning(WOW - Talents GmbH Way of Winning) , in Wollerau, CHE-218.780.918, Studenbühlstrasse 20, 8832 Wollerau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.04.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Software und Applikationen für die mobile Kommunikation und digitale Medien jeglicher Art, sowie die Erbringung von Talent-Scouting-Dienstleistungen in jeglichem Bereich, und die Erbringung von Marketing-Dienstleistungen jeglicher Art, inklusive Vermarktung von Produkten aller Art und Organisation von Wettbewerben und Contests. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 29.4.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fiorelli, Carla, italienische Staatsangehörige, in Wollerau, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bovini, Gianmarco, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 97 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Capizzi Cittadini, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 97 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Capizzi Cittadini, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
IOSS GmbH (CHE-178.079.241)[CH-130.4.021.248-2], in Wollerau, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.