Informazioni su Dr. Roman August Capaul
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Roman August Capaul
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005235685, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Region Rorschach Genossenschaft, in Rorschach, CHE-107.256.328, Genossenschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Beat Fredi, von Küssnacht (SZ), in Goldach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bünter, Dominik Andreas, von Wolfenschiessen, in Untereggen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Karl, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rorschacherberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capaul, Roman August, von Lumnezia, in Rorschacherberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mullis, Stephan, von Flums, in Staad SG (Thal), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ambauen, Ronnie, von Beckenried, in Rorschach, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004624573, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Rorschacherberg-Thal Genossenschaft, in Rorschacherberg, CHE-107.256.328, Genossenschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004616108).
Statutenänderung:
04.04.2019.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Goldach Genossenschaft, in Goldach (CHE-105.806.703), gemäss Fusionsvertrag vom 24.01.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 564'729'698 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 548'305'794 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten 5'901 Anteile zu CHF 200.00.
Firma neu:
Raiffeisenbank Region Rorschach Genossenschaft.
Sitz neu:
Rorschach.
Domizil neu:
Hauptstrasse 25, 9400 Rorschach.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Hauptstrasse 25, 9400 Rorschach].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streule, Eva Maria, von Appenzell, in Rorschach, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Reto, von Herisau, in Wittenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritz, Fabian, von Appenzell, in Goldach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Beat Fredi, von Küssnacht (SZ), in Goldach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Capaul, Roman August, von Lumnezia, in Rorschacherberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ambauen, Ronnie, von Beckenried, in Rorschach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bünter, Dominik Andreas, von Wolfenschiessen, in Untereggen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Karl, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rorschacherberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Michel-Bock, Christoph, von Goldach, in Goldach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mullis, Stephan, von Flums, in Staad SG (Thal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Staad SG (Rorschacherberg), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tobler, Sandra, von Lutzenberg, in Rorschach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Locher, Ernst, von Sargans, in Tübach, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eberhard, André, von Amden, in Staad SG (Thal), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lanter, Sven, von Steinach, in Rorschacherberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhart, Kim Stefan, von Kemmental, in Romanshorn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Verhülsdonk, Marcel, von Scharans, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3561803, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Rorschacherberg-Thal Genossenschaft, in Rorschacherberg, CHE-107.256.328, Genossenschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2855795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dudler, Rudolf, von Thal, in Staad SG (Thal), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capaul, Roman August, von Lumnezia, in Rorschacherberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mullis, Stephan, von Flums, in Staad SG (Rorschacherberg), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Hofstetter, Karl, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rorschacherberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.